Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Sep 16 00:00:00 CET 1954
Diputado de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Tres hijas.Licenciado en Ciencias Biológicas.
Secretario General de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes (1990-1991).
Teniente de Alcalde del Concello de Lugo y Concejal delegado de las áreas de Economía y Medioambiente (1991-1995). Alcalde de Lugo (1995-1999).
Secretario General de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) (2001-2004).
Miembro de la Junta Directiva del PP de Lugo y de Galicia.
Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lugo (Mayo 2007-diciembre 2009)
Portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en la VIII, IX y X Legislatura.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2019 al Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000349) Presentado el 19/06/2019 , calificado el 03/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000350) Presentado el 19/06/2019 , calificado el 03/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000351) Presentado el 19/06/2019 , calificado el 03/07/2019