Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Oct 05 00:00:00 CET 1970
Diputada de la XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Filología Catalana 1993.Doctora en Filología Románica 1997.
Título de Doctor Europeo 1997.
Premio Extraordinario de Doctorado 1998.
Profesora de la Universidad de Barcelona 1995-actualidad
Diputada del Parlament de Catalunya 2018- 2019.
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2018-2019
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020 al Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Dec 01 00:00:00 CET 2020 al Sun Feb 28 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue May 05 00:00:00 CEST 2020 al Sun May 31 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Tue Sep 01 00:00:00 CEST 2020 al Mon Nov 30 00:00:00 CET 2020
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Fri May 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 05 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Comisión de Cultura y Deporte desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Adscrita Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Mon Feb 10 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Igualdad desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Tue Dec 01 00:00:00 CET 2020 al Sun Feb 28 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Mon Dec 23 00:00:00 CET 2019 al Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Tue May 05 00:00:00 CEST 2020 al Sun May 31 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020 al Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2020
- Adscrita Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde el Mon May 18 00:00:00 CEST 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión para la Reconstrucción Social y Económica desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo) (121/15). desde el Wed Nov 18 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo) (121/20). desde el Wed Apr 14 00:00:00 CEST 2021 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000402) Presentado el 11/02/2021 , calificado el 16/02/2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000388) Presentado el 28/01/2021 , calificado el 02/02/2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000354) Presentado el 26/10/2020 , calificado el 27/10/2020
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo piensa resolver todos los incumplimientos que acumula el Estado con Cataluña? (180/000388)
PlenoFecha: 03/02/2021, 10:18:36 - 10:19:28
Fecha: 03/02/2021, 10:20:18 - 10:21:56
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña. (173/000045)
PlenoFecha: 02/02/2021, 18:34:30 - 18:39:51