Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jul 09 00:00:00 CET 1959
Diputado de la IX, y X Legislaturas
Divorciado. Cuatro hijos. Licenciado en Derecho. Abogado. Ex Senador. Vicepresidente de la Diputación de Valencia. Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.- Portavoz Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar (154/6). desde el Wed Apr 17 00:00:00 CEST 2013 al Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Subcomisión para el estudio del modelo de la Reserva Militar Voluntaria (154/13). desde el Tue May 26 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (121/65). desde el Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014 al Fri Jan 09 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (121/47). desde el Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 al Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar (121/107). desde el Wed May 13 00:00:00 CEST 2015 al Wed May 13 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (121/124). desde el Tue May 26 00:00:00 CEST 2015 al Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo) (121/159). desde el Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015 al Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000679) Presentado el 23/04/2015 , calificado el 28/04/2015
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000767) Presentado el 22/10/2015 , calificado el 28/10/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008461) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000016)
Comisión de DefensaFecha: 26/01/2012, 14:07:17 - 14:18:52
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000031)
Comisión de DefensaFecha: 26/01/2012, 14:07:17 - 14:18:53
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000072)
Comisión de DefensaFecha: 26/01/2012, 14:07:17 - 14:18:52