Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Apr 21 00:00:00 CET 1973 en Pamplona (Navarra)
Diputado de la XI, y XII Legislaturas
Casado. Tres hijos.Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Molecular.
Fundador de la Asociación Síndrom UP! por la Discapacidad.
Ex-Director de Capital Riesgo. Ex-Director del Centro Cultural Civican.
Ex-Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2017 al Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde el Sun Jan 01 00:00:00 CET 2017 al Tue Jan 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde el Wed Aug 01 00:00:00 CEST 2018 al Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde el Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). desde el Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (122/22). desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 2018 al Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). desde el Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 al Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000343) Presentado el 21/09/2017 , calificado el 28/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000537) Presentado el 15/02/2018 , calificado el 20/02/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000921) Presentado el 14/02/2019 , calificado el 19/02/2019
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 31/08/2016, 17:38:29 - 17:44:21
Fecha: 31/08/2016, 18:47:21 - 18:49:32
Fecha: 02/09/2016, 20:03:32 - 20:05:37