Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Jan 27 00:00:00 CET 1945 en Guadalajara
Diputado de la Constituyente, I, III, V, VI, VII, y VIII Legislaturas
Casado con María Loreto Alcalá-Galiano Palomares. 1 hijo. Licenciado en Derecho. Cursos de Doctorado. Abogado. Secretario General del PDP y Secretario de Organización de UCD. Actualmente es miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Fue Secretario Terecero de la Mesa del Congreso de los Diputados). Diputado Regional a Cortes de Castilla la Mancha en la I Legislatura y en la actual.- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.O. publicidad elect.en TV.local por ondas ter.(121/88) desde el Mon Oct 16 00:00:00 CET 1995 al Tue Oct 17 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Prop.L.O.de reforma Estatuto Aut.Castilla-La Mancha(127/10) desde el Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993 al Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Proy.L. s/medidas daños inundaciones en Guadalajara (121/118) desde el Tue Nov 07 00:00:00 CET 1995 al Tue Nov 07 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L. de telecomunicaciones por cable (exp. 121/86). desde el Tue Oct 24 00:00:00 CET 1995 al Tue Oct 24 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.de televisión local por ondas terrestres (121/87) desde el Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995 al Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000503) Presentado el 19/05/1994 , calificado el 24/05/1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000020) Presentado el 23/09/1993 , calificado el 28/09/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000060) Presentado el 21/10/1993 , calificado el 26/10/1993
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia. Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (corresponde al número de expediente 127/000017/0000 de la IV Legislatura). (127/000010)
PlenoFecha: 28/09/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Opción de las presentadas en el plan de futuro del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), de fecha 01/02/93, por la que se decidirá su Director General. (182/000020)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 29/09/1993
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia del Director General de Radiotelevisión Española (RTVE), ante la Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE, para que informe sobre el organigrama actual del citado Ente y sus sociedades, así como de las previsiones de futuro. (212/000325)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 24/11/1993