Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Oct 11 00:00:00 CET 1972 en Plasencia
Diputada de la X, XI, y XII Legislaturas
Casada. Tres hijos. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.. Máster en Consultoría de Gestión Estratégica de las Organizaciones. Doctoranda en Gobierno y Administración Pública.Consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura (2007-2011).
Diez años en gestión de proyectos de desarrollo de recursos humanos y desarrollo rural.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 06 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión de Educación y Deporte desde el Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Oct 30 00:00:00 CET 2014
- Adscrita Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Thu Jun 20 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil (154/9). desde el Wed Dec 11 00:00:00 CET 2013 al Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Suplente Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (121/128). desde el Fri May 08 00:00:00 CEST 2015 al Fri May 08 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (121/145). desde el Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015 al Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero) (121/43). desde el Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2013 al Thu Jun 13 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (121/52). desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2013 al Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000030) Presentado el 09/02/2012 , calificado el 14/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000241) Presentado el 06/09/2012 , calificado el 11/09/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000349) Presentado el 07/12/2012 , calificado el 11/12/2012
-
Pregunta oral en Pleno. Opinión de la ministra de Empleo y Seguridad Social acerca de si la reforma laboral aprobada va a generar empleo. (180/000030)
PlenoFecha: 15/02/2012, 10:09:34 - 10:09:39
-
Opinión del Gobierno acerca de si abaratando el despido se creará empleo. (180/000047)
PlenoFecha: 22/02/2012, 10:18:34 - 10:19:06
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses. (161/000168)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 13/03/2012, 12:19:40 - 12:22:29