Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ARIAS NAVARRO , CARLOS
Datos generales
Elecciones: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislatura: 1952-1955
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Jefe Provincial del Movimiento de Navarra
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha elección: BOE nº 279, de 06.10.1954, página 6716
Fecha de alta: 15/10/1954
Fecha de baja: 13/04/1955
Fecha de jura/promete: 15/12/1954
Sustituye a: VALERO BERMEJO, LUIS
Profesión: Notario - Fiscal
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 11.12.1908 en Madrid
Fecha y lugar de defunción: 1989 en Madrid
Biografía: Ministro de Gobernación 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Presidente del Consejo de Ministros 29/12/1973 [BOE 31/12/1973] a 01/07/1976 [BOE 02/07/1976]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE núm.. 475, página 9259) Nombrado por Decreto de 24 de septiembre de 1954 Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 496) Fecha de juramento BOCE nº 486, página 9451
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 186 nº 2