Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
APARISI MOCHOLI , ANTONIO
Datos generales
Elecciones: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislatura: 1964-1967
Apartado: Organización Sindical
Sección: Natos
Subsección: Jefe de la Obra Sindical de Formación Profesional
Legislación: Apartado d), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto 541/1964, de 7 de marzo, por el se convocan elecciones sindicales para designar Procuradores en Cortes Españolas (BOE nº 61, de 11 de marzo de 1964). Decreto 542/1964, de 7 de marzo, por el que se modifica la representación sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 61, de 11 de marzo de 1964).
Fecha elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8354
Fecha de alta: 03/07/1964
Fecha de baja: 20/12/1965
Fecha de jura/promete: 22/12/1947
Sustituido por: MORENO BALLESTEROS, MANUEL
Profesión: Profesor Mercantil
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 07.06.1908 en Valencia
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18009) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 903, página 19352). Fecha de juramento BOCE nº 234, página 4503.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 192 nº 10