Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ULLASTRES CALVO , ALBERTO
Datos generales
Elecciones: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislatura: 1964-1967
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ministro de Comercio
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto 1727/1964, de 18 de junio, por el que se constituye el X Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE núm. 147, de 197 de junio de 1964)
Fecha elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8353
Fecha de alta: 03/07/1964
Fecha de baja: 15/07/1965
Fecha de jura/promete: 28/05/1957
Sustituido por: GARCIA MONCO FERNANDEZ, FAUSTINO
Datos biográficos
Biografía: Ministro de Comercio 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 07/07/1965 [BOE 08/07/1965]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 30/10/1957 [BOE 31/10/1957]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 29/10/1959 [BOE 30/10/1959]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 09/05/1960 [BOE 10/05/1960]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 01/04/1961 [BOE 03/04/1961]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 27/07/1961 [BOE 28/07/1961]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 07/10/1961 [BOE 09/10/1961]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 04/11/1961 [BOE 06/11/1961]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 16/06/1965 [BOE 17/06/1965]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18010) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 887, página 18919) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11353.