Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ABARZUZA Y OLIVA , FELIPE JOSE
Datos generales
Elecciones: 63. Elecciones 2.6.1961
Legislatura: 1961-1964
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Ministro de Marina
Legislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha elección: BOE nº 119, de 19.05.1961, página 7528
Fecha de alta: 31/05/1961
Fecha de baja: 14/07/1962
Fecha de jura/promete: 28/05/1957
Sustituido por: NIETO ANTUNEZ, PEDRO
Profesión: Militar
Datos biográficos
Biografía: Ministro de Marina 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 10/07/1962 [BOE 11/07/1962]; Ministro de Ejército Interino durante la ausencia del titular 26/09/1958 [BOE 27/09/1958
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 698, página 14556) Fecha de baja la de la comunicación de su cese (BOCE 743, página 15626) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352.