Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
DAVILA ARRONDO , FIDEL
Datos generales
Título: MARQUES DE DAVILA
Elecciones: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartado: Designados por el Jefe del Estado
Legislación: Apartado i), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE nº 200, de 19 de julio de 1942)
Fecha elección: BOE nº 38, de 07.02.1943, página 1263 (Decreto de 05.02.1943)
Fecha de alta: 16/03/1943
Fecha de baja: 01/05/1946
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 1878
Fecha y lugar de defunción: 1962
Biografía: Junta de Defensa Nacional 1936 24/07/1936 [BOE 25/07/1936] a 29/09/1936 [BOE 30/09/1936]; Presidente de la Junta Técnica del Estado 03/10/1936 [BOE 06/10/1936] a 03/06/1937 [BOE 04/06/1937]; Ministro de Defensa Nacional 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 01/06/1939 [BOE 02/06/1939] a 17/06/1939 [BOE 18/06/1939]; Ministro de Ejército 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]; Presidente del Consejo de Ministros Interino durante la ausencia del titular 18/10/1949 [BOE 21/10/1949] a 27/10/1949
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 2) Fecha de baja la del Decreto mediante el cual deja de ser Consejero Nacional. (BOE nº 122, de 2 de mayo, página 3186) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 2