Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
FERNANDEZ CUESTA Y MERELO , RAIMUNDO
Datos generales
Elecciones: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ex-Secretario General de FET y de las JONS
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Fecha elección: BOE nº 47, de 16.02.1956, página 1062
Fecha de alta: 16/02/1956
Fecha de baja: 14/04/1958
Fecha de jura/promete: 02/12/1943
Profesión: General Jurídico de la Armada - Notario - Ministro Togado de la Armada - Notario
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 05.10.1896 en Madrid
Fecha y lugar de defunción: 1992 en Madrid
Biografía: Ministro de Agricultura 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Justicia 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 05/01/1948 [BOE 06/01/1948]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 05/11/1948 [BOE 24/11/1948] a 19/07/1951; Ministro de Trabajo Interino durante la ausencia del titular 01/06/1951 [BOE 03/06/1951]; Ministro Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 15/02/1956 [BOE 16/02/1956]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 26/11/1955 [BOE 28/11/1955]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de cese como Ministro. Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 586) Fecha de juramento BOCE nº 28, página 418.