Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
SANCHO , VICENTE
Datos generales
Elecciones: 07. Elecciones 13.7.1836
Circunscripción: Castellón
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 05.04.1784 en Petres (Valencia)
Fecha y lugar de defunción: 29.05.1860 en Madrid
Biografía: Presidente de la Cámara desde el 1 de julio de 1837 hasta el 31 de julio de 1837. Junta Provisional Gubernativa 1820. Vicepresidente 09/03/1820 [BOE 09/03/1820] a 09/07/1820; Ministro de Gobernación 20/07/1840 [BOE 26/07/1840] a 12/08/1840 [BOE 19/08/1840]; Ministro de Estado 11/09/1840 [BOE 14/09/1840] a 16/09/1840 [BOE 19/09/1840]; Presidente del Consejo de Ministros 11/09/1840 [BOE 14/09/1840] a 16/09/1840 [BOE 19/09/1840]
Observaciones
Observaciones: Cuando iban a reunirse las nuevas Cortes estallaron distintos levantamientos en varias ciudades que el primer ministro Istúriz intentó controlar. En el Real Sitio de La Granja, donde estaban reunidas las Cortes, la guardia, dirigida por los sargentos, se sublevó el 12 de agosto, pidiendo la restitución de la Constitución de 1812. La Reina Regente se vio obligada a acceder, Istúriz fue destituido y unas nuevas Cortes proclamarían una nueva Constitución en 1837.