Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
VALERO BERMEJO , LUIS
Datos generales
Elecciones: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislatura: 1952-1955
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Jefe Provincial del Movimiento de Navarra
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha de alta: 23/01/1953
Fecha de baja: 11/10/1954
Fecha de jura/promete: 25/02/1953
Sustituido por: ARIAS NAVARRO, CARLOS
Profesión: Abogado
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 13.02.1917 en Zaragoza
Biografía: Gobernador y Jefe Provincial de Ávila y Navarra. Director del Instituto Nacional de la Vivienda. Jefe de la Organización Sindical del Hogar.
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 416, página 7812) Fecha de baja la notificación a la Cámara de su cese. Cesa por Decreto de 24 de septiembre de 1954. Fecha de juramento BOCE nº 420, página 7867
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 186 nº 2