Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
FERNANDEZ LADREDA Y MENENDEZ VALDES , JOSE MARIA
Datos generales
Elecciones: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Ministro de Obras Públicas
Legislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942)
Fecha elección: Decreto de 20.07.1945
Fecha de alta: 20/07/1945
Fecha de baja: 24/04/1946
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Sustituye a: PEÑA BOEUF, ALFONSO
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 14.03.1885 en Oviedo
Fecha y lugar de defunción: 20.09.1954 en Bobes (Oviedo)
Biografía: Ministro de Obras Públicas 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de nombramiento como Ministro. (BOE nº 202, de 21 de julio de 1945, página 520) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 149) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 182 nº 1