Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Datos generales
Elecciones: 63. Elecciones 2.6.1961
Legislatura: 1961-1964
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Vicepresidente del Gobierno
Legislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha elección: BOE nº 165, de 11.07.1962, página 9653
Fecha de alta: 11/07/1962
Fecha de baja: 06/06/1964
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Fecha y lugar de defunción: 11.07.1970 en Madrid
Biografía: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de publicación en el BOE Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 845) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.