Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Sun Sep 27 00:00:00 CET 1959 en Torremocha (Cáceres)
Diputada de la X, XIII, y XIV Legislatures
Dos hijos.Licenciada en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.
Concejala y Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2005 y 2011-Actualidad).
Delegada Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara (1999-2003).
Consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-La Mancha (2005-07). Consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha (2007-08). Consejera de Justicia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (2008-10). Diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha (2007-10).
Secretaria General de la Agrupación Local de Guadalajara.
- Vocal Diputación Permanente des del Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión Constitucional des del Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Justicia des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014 al Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015
- Secretaria Segunda Comisión de Justicia des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión de Interior des del Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad des del Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo) (121/5). des del Mon May 21 00:00:00 CEST 2012 al Tue May 29 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (121/17). des del Mon Nov 05 00:00:00 CET 2012 al Mon Nov 05 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social (121/20). des del Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012 al Thu Nov 08 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (121/68). des del Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013 al Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000098) Presentat el 22/03/2012 , qualificat el 27/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000299) Presentat el 04/10/2012 , qualificat el 09/10/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000616) Presentat el 20/06/2013 , qualificat el 25/06/2013
-
Pregunta oral en Pleno. Intenciones del Gobierno con la difusión de un video de propaganda de la reforma laboral. (180/000098)
PlenoData: 28/03/2012, 10:21:45 - 10:22:04
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo). (121/000005)
Comisión de JusticiaData: 31/05/2012, 18:26:07 - 18:39:08
Data: 28/06/2012, 12:19:13 - 12:28:11