Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jan 27 00:00:00 CET 1985
Diputado de la X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Una hija.Doctor Ingeniero por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT. Ingeniero de Telecomunicaciones. PLGP del IESE.
Portavoz de Industria, Energía y turismo en la X Legislatura.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde el Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 al Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde el Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 al Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022
- Presidente Comisión sobre Seguridad Vial desde el Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 al Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/000804) Presentado el 17/02/2022 , calificado el 22/02/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000788) Presentado el 10/02/2022 , calificado el 15/02/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000776) Presentado el 31/01/2022 , calificado el 01/02/2022
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Comparte la Vicepresidenta Segunda la subida de impuestos propuesta para los trabajadores? (180/000788)
PlenoFecha: 16/02/2022, 09:51:02 - 09:52:12
-
¿Cuál sería el impacto de la contrarreforma laboral en el sector del motor? (180/000776)
PlenoFecha: 02/02/2022, 09:19:14 - 09:20:35
Fecha: 02/02/2022, 09:21:17 - 09:22:31