Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Dec 09 00:00:00 CET 1959
Diputado de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casado.Maestro
Consultor Cooperación Internacional.
Secretario General del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia.
Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno CV (1983-1987)
Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo GV (1988-1991)
Director Cooperación Internacional GV (1989-1992)
Asesor del Ayuntamiento VLC (1992-1999)
Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2009)
Diputado Provincial (2003-2007)
Ministro de Fomento desde el 7 de junio de 2018.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior desde el Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 al Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021
- Presidente Comisión de Interior desde el Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde el Mon Mar 02 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/015326) Presentado el 09/06/2020 , calificado el 16/06/2020
- Declaración de actividades.(004/000265) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000250) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019
-
Solicitud de comparecencia del Teniente General don Arturo Espejo Valero, Jefe del Mando de Apoyo (Madrid) de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior, para informar sobre las competencias, mecanismos internos y cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el caso cuarteles. (212/003055)
Comisión de InteriorFecha: 30/03/2023, 15:45:58 - 15:46:46
Fecha: 30/03/2023, 15:53:39 - 15:54:40
Fecha: 30/03/2023, 16:07:32 - 16:08:43