Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Sep 26 00:00:00 CET 1953
Diputado de la VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Soltero. Dos hijos.Licenciado en Filosofía y Letras. Catedrático de Lengua y Literatura Catalanas (Secundaria)
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Constitucional desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Justicia desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde el Wed Mar 22 00:00:00 CET 2017 al Thu Mar 23 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular desde el Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). desde el Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la IX Legislatura, 127/000001/0000 de la X Legislatura y 127/000001/0000 de la XI Legislatura) (127/1). desde el Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018 al Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto (122/10). desde el Tue Oct 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000086) Presentado el 26/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000140) Presentado el 02/03/2017 , calificado el 07/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000319) Presentado el 14/09/2017 , calificado el 19/09/2017
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 31/08/2016, 13:41:03 - 14:13:50
Fecha: 31/08/2016, 14:31:10 - 14:42:42
Fecha: 31/08/2016, 14:46:27 - 14:50:08