Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Feb 23 00:00:00 CET 1958
Diputado de la VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado.Máster en Dirección de Empresas. Distribución Comercial.
Diputado y Vicepresidente Primero del Parlamento de Galicia (1997-2000)
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017
- Presidente Comisión de Fomento desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000266) Presentado el 11/05/2017 , calificado el 16/05/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000148) Presentado el 03/03/2017 , calificado el 07/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000149) Presentado el 03/03/2017 , calificado el 07/03/2017
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Fomento y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000020)
Comisión de FomentoFecha: 13/09/2016, 17:36:51 - 17:39:55
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la necesidad de transferir a Galicia la autopista del Atlántico, AP-9. (161/000129)
Comisión de FomentoFecha: 30/11/2016, 15:55:52 - 16:02:53
-
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de transferir a Galicia la Autopista del Atlántico, AP-9. (161/000998)
Comisión de FomentoFecha: 15/02/2017, 18:44:20 - 18:50:37