Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat May 19 00:00:00 CEST 1984 en León.
Diputada de la XI, y XII Legislaturas
Nací en León, donde realicé mis estudios de Trabajo Social, me vi obligada a irme de mi ciudad en busca de una alternativa laboral.Diplomada en Trabajo Social. Perito Social Judicial.
Miembro de la Secretaría de Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. Activista por el Derecho a una Vivienda Digna.
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000077) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000307) Presentado el 12/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja. (161/000002)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 24/02/2016, 16:49:22 - 16:50:14
-
Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano. (161/000143)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 30/03/2016, 17:04:18 - 17:10:07
Fecha: 30/03/2016, 17:24:51 - 17:25:58