Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 1985
Diputado de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciatura en Filosofía. Máster en Sociología aplicada.- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Educación y Deporte desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte desde el Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000473) Presentado el 08/03/2016 , calificado el 15/03/2016
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/000227) Presentado el 07/04/2016 , calificado el 12/04/2016
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/000233) Presentado el 08/04/2016 , calificado el 12/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia. (161/000133)
Comisión de FomentoFecha: 13/04/2016, 13:19:31 - 13:24:50
-
Proposición no de Ley relativa al problema de los precios públicos y las ayudas económicas en el ámbito universitario. (161/000262)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 13/04/2016, 20:28:15 - 20:31:58
-
Proposición no de Ley relativa a la aprobación de una Estrategia Española para la Educación Superior. (161/000457)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 13/04/2016, 20:17:57 - 20:21:28