Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Dec 11 00:00:00 CET 1966
Diputada de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Madre de dos hijos.Licenciada en Derecho. Letrada.
Secretaria de Acción Institucional, miembro del Consejo de Coordinación y responsable del equipo legal y reglamentación.
- Vicepresidenta Primera Congreso de los Diputados desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Secretaria Primera Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidenta Primera Mesa del Congreso desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidenta Primera Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/000095) Presentado el 19/09/2019 , calificado el 23/09/2019
- Declaración de actividades.(004/000070) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000180) Presentado el 14/05/2019 , calificado el 05/06/2019
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. (410/000002)
PlenoFecha: 17/09/2019, 16:32:11 - 16:35:38