Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Nov 12 00:00:00 CET 1956
Diputado de la XI, XII, y XIV Legislaturas
Casado. Tres hijos.Diplomado en Enfermería (Universidad de Oviedo, 1983). Trabajador del Hospital de la Cruz Roja de Gijón. Trabajador de ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo (Gijón).
Cofundador de Foro de Ciudadanos - Foro Asturias. Concejal del Ayuntamiento de Gijón (3 mandatos). Diputado de la Junta General del Principado (II;VIII, IX y X Legislaturas). Senador (VI; VII, IX y X Legislaturas).
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000001) Presentado el 14/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000002) Presentado el 14/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000003) Presentado el 15/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 02/03/2016, 17:40:51 - 17:46:57
Fecha: 02/03/2016, 18:32:12 - 18:33:56
Fecha: 04/03/2016, 19:54:42 - 19:57:52