Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat May 29 00:00:00 CET 1954
Diputada de la IX, X, y XI Legislaturas
Licenciada en Filosofía y Letras.Catedrática de Instituto de Educación Secundaria.
Jefe de Estudios IES Cosme García.
Experta en Iniciativas Comunitarias.
Diputada Política Nacional. Vicesecretaria de Política Sectorial del Partido Popular en La Rioja.
Conferencias y publicación de dos libros
Condición plena: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
Causó baja el Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cultura desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000044) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000029) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016