Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Dec 11 00:00:00 CET 1966
Diputada de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Madre de dos hijos.Licenciada en Derecho. Letrada.
Presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos.
Comprometida con la gente.
- Vicepresidenta Tercera Congreso de los Diputados desde el Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Tercera Mesa del Congreso desde el Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Justicia desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Tercera Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000043) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000333) Presentado el 03/02/2016 , calificado el 09/02/2016
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del Registro de los Grupos de Interés o Lobbies. (410/000001)
PlenoFecha: 27/04/2016, 16:56:30 - 17:05:35