Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Oct 07 00:00:00 CET 1962
Diputado de la XII Legislatura
Dirección Banca.Alcalde del Ayuntamiento de Dos Torres 2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019.
Causó baja el Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000392) Presentado el 21/02/2019 , calificado el 26/02/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000387) Presentado el 21/02/2019 , calificado el 26/02/2019
Intervenciones Parlamentarias
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 21/02/2019, 14:40:20 - 14:47:01