Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Nov 21 00:00:00 CET 1959 en Navaleno (Soria)
Diputada de la III Legislatura
Profesora de EGB. Magisterio.- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde el Thu Oct 08 00:00:00 CET 1987 al Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/001000) Presentado el 14/09/1988 , calificado el 20/09/1988
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/001113) Presentado el 10/11/1988 , calificado el 15/11/1988
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/001222) Presentado el 23/02/1989 , calificado el 28/02/1989
-
COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISION. SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS (MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA), ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, CON OCASION DEL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1988. (212/000698)
COMISION PRESUPUESTOSFecha: 19/10/1987
-
SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS (MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA), ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, CON OCASION DEL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1988. (212/000771)
COMISION PRESUPUESTOSFecha: 19/10/1987
-
SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS (MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA), ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, CON OCASION DEL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1988. (212/000915)
COMISION PRESUPUESTOSFecha: 19/10/1987