Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Feb 23 00:00:00 CET 1958
Diputado de la VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado.MBA por la Escuela Europea de Negocios
Diputado y Vicepresidente Primero del Parlamento de Galicia (1997-2000).
Secretario Adjunto de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidente Segundo Comisión de Fomento desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000036) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000025) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la solicitud de declaración por parte de la UNESCO de A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (161/000136)
Comisión de CulturaFecha: 17/03/2016, 10:16:27 - 10:19:37
-
Proposición no de Ley sobre el impulso al proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada. (161/000379)
Comisión de FomentoFecha: 13/04/2016, 15:08:02 - 15:13:56
-
Proposición no de Ley relativa a promover y facilitar el crecimiento empresarial y garantizar la unidad de mercado. (161/000443)
Comisión de Economía y CompetitividadFecha: 27/04/2016, 11:35:00 - 11:41:39