Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Mar 05 00:00:00 CET 1968 en Zamora
Diputada de la VIII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Diplomada universitaria en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de ZamoraGrado en Enfermería por la Universidad de León.
Enfermera.
Senadora en la VII y IX Legislatura.
Asesora en el Gabinete de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdas (2017-2018).
Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Fuentesecas (Zamora).
Secretaria Provincial de Mayores del Partido Popular en Zamora.
- Portavoz adjunta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001976) Presentado el 16/08/2019 , calificado el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002363) Presentado el 02/09/2019 , calificado el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002384) Presentado el 02/09/2019 , calificado el 04/09/2019