Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Dec 22 00:00:00 CET 1946 en Picanya (Valencia)
Diputado de la IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XII Legislaturas
Licenciado en Derecho. Abogado.Conseller de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana (1981-1989). Diputado autonómico (1983-1989)
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión de Justicia desde el Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la IX Legislatura, 127/000001/0000 de la X Legislatura y 127/000001/0000 de la XI Legislatura) (127/1). desde el Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018 al Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000278) Presentado el 23/03/2017 , calificado el 23/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000279) Presentado el 23/03/2017 , calificado el 23/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000280) Presentado el 23/03/2017 , calificado el 23/03/2017
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. (410/000004)
PlenoFecha: 15/12/2016, 13:52:26 - 13:55:17
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de Ley. (410/000005)
PlenoFecha: 07/03/2017, 16:56:09 - 17:03:03
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés. (410/000006)
PlenoFecha: 14/03/2017, 17:12:56 - 17:23:58