Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Nov 15 00:00:00 CET 1979
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciatura y máster en Derecho.- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión Constitucional desde el Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000016) Presentado el 05/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Declaración de actividades.(004/000346) Presentado el 20/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000325) Presentado el 20/05/2019 , calificado el 05/06/2019
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 21/05/2019, 14:26:54 - 14:27:30
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 22/07/2019, 17:21:05 - 17:53:47
Fecha: 22/07/2019, 18:10:31 - 18:21:08