Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Jul 28 00:00:00 CET 1964
Diputada de la IX, X, XI, XII, y XIII Legislaturas
Divorciada. Dos hijos.Abogada. Licenciada en Derecho.
Concejala del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca). Alcaldesa de Tarancón (2011-2015). Senadora en la VII Legislatura. Diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Interior desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000034) Presentado el 30/12/2015 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000190) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano. (161/000143)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 30/03/2016, 17:10:22 - 17:15:31
-
Proposición no de Ley relativa a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (161/000154)
Comisión de InteriorFecha: 05/04/2016, 11:56:15 - 12:01:17
-
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas urgentes contra la pobreza infantil. (161/000146)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 19/04/2016, 12:01:14 - 12:08:28