Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Oct 17 00:00:00 CET 1989
Diputado de la XIII Legislatura
Licenciado en Periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)Diputado en el Parlament de Catalunya en la XI y XII Legislaturas.
- Portavoz adjunto Comisión de Presupuestos desde el Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Fomento desde el Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000560) Presentado el 28/06/2019 , calificado el 03/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002643) Presentado el 06/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002644) Presentado el 06/09/2019 , calificado el 10/09/2019
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Fomento en funciones, ante la Comisión de Fomento, para informar sobre el balance de la situación a finales de agosto en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y de la convocatoria de paros en los servicios ferroviarios. (214/000010)
Comisión de FomentoFecha: 12/09/2019, 11:52:58 - 12:04:11
Fecha: 12/09/2019, 13:57:04 - 14:03:08
-
Elección de miembros de otros órganos. Comunicación de los ocho Magistrados del Tribunal Supremo propuestos para integrar la Junta Electoral Central, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. (276/000006)
Comisión Consultiva de NombramientosFecha: 13/09/2019, 09:12:33 - 09:13:28