Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Mar 30 00:00:00 CET 1979 en Oviedo (Asturias)
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casada.Diputada en la Junta General del Principado de Asturias (2007-2015).
Secretaria de Política Municipal del PSOE.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Mar 15 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Igualdad desde el Tue Mar 15 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002434) Presentado el 22/04/2016 , calificado el 27/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000327) Presentado el 11/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000272) Presentado el 11/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (161/000089)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 09:50:28 - 09:57:30
-
Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (161/000231)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 09:50:28 - 09:57:30
-
Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (161/000089)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 10:21:12 - 10:21:46