Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Sep 08 00:00:00 CET 1947
Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Casado. Cuatro hijos. Catedrático de Derecho Constitucional. Licenciado en Ciencias Empresariales (ICADE). Letrado de las Cortes Generales.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2015 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz Comisión de Defensa desde el Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (121/72). desde el Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014 al Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (121/47). desde el Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 al Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar (121/107). desde el Wed May 13 00:00:00 CEST 2015 al Wed May 13 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo) (121/159). desde el Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015 al Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2013 al Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000252) Presentado el 10/09/2012 , calificado el 11/09/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000301) Presentado el 31/05/2012 , calificado el 31/05/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000840) Presentado el 09/04/2013 , calificado el 16/04/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (214/000020)
Comisión Mixta para la Unión EuropeaFecha: 29/02/2012, 18:48:51 - 18:52:13
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre reforma del Servicio Exterior. (161/000256)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 07/03/2012, 18:58:58 - 19:10:33
-
Proposición no de Ley relativa a la paralización del recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa en relación al precio de venta de la antigua residencia de suboficiales de Gardeny y la renuncia a la deuda reclamada. (161/000331)
Comisión de DefensaFecha: 28/03/2012, 17:14:00 - 17:14:40