Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Feb 27 00:00:00 CET 1956 en Avilés (Asturias)
Diputado de la X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Sin hijos. Profesor de EGB. Especialista en Ciencias Sociales. Inicio actividad profesional como profesor, 1 Sep 1977, en distintos destinos (Candas, Hontoria, Pozón y Vidiago) Director Provincial de Educación (1986-1987). Alcalde de Llanes (1987-1993 y 1999-2004). Presidente del Principado de Asturias (1993-1995). Diputado Autonómico en Junta General del Principado de Asturias (1991-1999). Delegado del Gobierno de España en Asturias (2004-2011). Coordinador de la Comisión de Educación de la FEMP (1987-1991). Comisión Permanente Consejo Escolar del Estado (1987-1993). Ponente en el Consejo de la LOGSE. Condecorado con la Medalla Alfonso X el Sabio.- Vocal Comisión de Interior desde el Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Interior desde el Tue Jan 24 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Interior desde el Tue Mar 12 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Interior desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 12 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Defensa desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Jan 24 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Fri Mar 22 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). desde el Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (121/39). desde el Wed May 29 00:00:00 CEST 2013 al Wed May 29 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Metrología (121/95). desde el Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 al Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales (154/5). desde el Tue Feb 26 00:00:00 CET 2013 al Wed Apr 03 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de seguridad privada (121/50). desde el Tue Nov 19 00:00:00 CET 2013 al Tue Nov 26 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (121/105). desde el Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 al Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/000026) Presentado el 09/02/2012 , calificado el 14/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000077) Presentado el 08/03/2012 , calificado el 13/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000170) Presentado el 07/06/2012 , calificado el 12/06/2012
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el cumplimiento del 'Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras'. (173/000001)
PlenoFecha: 14/02/2012, 18:04:45 - 18:10:43
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones que tiene el Gobierno para la puesta en funcionamiento de la variante ferroviaria de Pajares. (180/000026)
PlenoFecha: 15/02/2012, 09:42:08 - 09:42:16
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre infraestructuras mineras. (161/000196)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 22/02/2012, 17:58:38 - 18:08:13