Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri May 17 00:00:00 CET 1968 en Badajoz
Diputada de la X, XI, XII, y XIV Legislaturas
Casada.Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Especialista en Mediación Civil y Mercantil por la UNED. Máster en Dirección de Organizaciones Sociosanitarias. Máster en Gestión de Organizaciones Sanitarias.
Abogada en ejercicio (1992-2007).
Portavoz de Sanidad en la X Legislatura.
Diputada autonómica en la Asamblea de Extremadura (2003-2011). Portavoz general GPP Asamblea de Extremadura (2008-2011).
Concejal en el Ayuntamiento de Zafra (1995-2015).
- Portavoz Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000051) Presentado el 07/12/2016 , calificado el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000207) Presentado el 23/03/2017 , calificado el 28/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000517) Presentado el 01/02/2018 , calificado el 06/02/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la regulación de la publicidad de los centros, establecimientos y servicios sanitarios. (161/000630)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 24/11/2016, 11:54:10 - 11:59:49
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué balance hace el Gobierno de los acuerdos marco para la selección de suministradores de vacunas aprobados desde 2012? (180/000051)
PlenoFecha: 14/12/2016, 10:42:57 - 10:45:08
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000108)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 20/12/2016, 13:17:58 - 13:26:35