Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Jan 19 00:00:00 CET 1937 en Madrid
Diputada de la Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislaturas
Casada. Perito Mercantil. Técnica de Organización de Empresa. Miembro de la Dirección del PSOE.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo desde el Tue Sep 14 00:00:00 CEST 1993 al Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002242) Presentado el 21/12/1993 , calificado el 28/12/1993
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002243) Presentado el 21/12/1993 , calificado el 28/12/1993