Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 07 00:00:00 CET 1980
Diputado de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Técnico en Salud Ambiental.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001274) Presentado el 30/03/2016 , calificado el 05/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001275) Presentado el 30/03/2016 , calificado el 05/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000270) Presentado el 08/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa. (161/000142)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/04/2016, 16:57:37 - 17:03:41
Fecha: 06/04/2016, 17:17:05 - 17:17:14
-
Proposición no de Ley sobre el impulso de una iniciativa en Naciones Unidas reafirmando la exigencia del cumplimiento del Derecho Internacional en materia de asilo y refugio. (161/000376)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 13/04/2016, 14:04:25 - 14:09:48