Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Aug 30 00:00:00 CET 1953
Diputada de la VIII, IX, X, XIII, y XIV Legislaturas
Casada. Un hijo. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Diplomada en Medicina del Trabajo. Médica en Atención Primaria de Salud en Servicio de Salud de Asturias (SESPA). Directora Regional de Salud Pública del Principado de Asturias. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias. Diputada en la Junta General del Principado de Asturias (1991-2004). Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación PP y Calidad Servicios (AEVAL)- Vocal Diputación Permanente desde el Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 al Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Tue Feb 14 00:00:00 CET 2012 al Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 al Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrita Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2012 al Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2012
- Adscrita Comisión de Cultura desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión de Igualdad desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas (154/12). desde el Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2014 al Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/130). desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 al Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/131). desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 al Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000048) Presentado el 16/02/2012 , calificado el 21/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000082) Presentado el 08/03/2012 , calificado el 13/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000508) Presentado el 18/04/2013 , calificado el 23/04/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (214/000011)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 01/02/2012, 13:26:52 - 13:30:05
-
Pregunta oral en Pleno. Medida en la que se prevé que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión de la costa asturiana. (180/000048)
PlenoFecha: 22/02/2012, 10:01:47 - 10:01:57
-
Medidas para afrontar las urgentes intervenciones requeridas tras las enormes crecidas de los ríos asturianos ocurridas entre el 5 y el 7/02/2012. (180/000082)
PlenoFecha: 14/03/2012, 14:13:13 - 14:14:24