Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Dec 07 00:00:00 CET 1965
Diputado de la XI Legislatura
Licenciado en Derecho.Abogado.
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002575) Presentado el 27/04/2016 , calificado el 10/05/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002576) Presentado el 27/04/2016 , calificado el 10/05/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002577) Presentado el 27/04/2016 , calificado el 10/05/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil). (161/000040)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 24/02/2016, 19:03:28 - 19:04:22
-
Proposición no de Ley relativa a la despenalización del derecho de huelga. (161/000149)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 30/03/2016, 17:32:28 - 17:33:32
-
Proposición no de Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. (161/000318)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 06/04/2016, 17:06:46 - 17:10:05