Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Aug 07 00:00:00 CEST 1980
Diputado de la IX, y X Legislaturas
Doctorando en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo en el Instituto de Estudios sobre Migraciones de ICADE con tesis doctoral sobre Derechos Humanos y América Latina.Master en Cooperación Internacional al Desarrollo por UPCO. ICADE-ICAI.
Programa de Acción Humanitaria y Construcción de la Paz del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas.
Antiguo alumno del Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo (Promoción 1998)
Presidente Nacional de NNGG (2006-2011)
Patrono Ejecutivo de la Fundación Humanismo y Democracia.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Defensa desde el Mon May 28 00:00:00 CEST 2012 al Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz Comisión de Fomento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Mon May 28 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (154/11). desde el Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar (121/61). desde el Wed Feb 19 00:00:00 CET 2014 al Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008461) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008462) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008463) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Fomento, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000017)
Comisión de FomentoFecha: 09/02/2012, 18:18:51 - 18:22:26
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique el programa de su Ministerio para la X Legislatura. (213/000053)
Comisión de FomentoFecha: 09/02/2012, 18:18:51 - 18:22:26
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000067)
Comisión de FomentoFecha: 09/02/2012, 18:18:51 - 18:22:26