Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Nov 22 00:00:00 CET 1966
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casada.Licenciada en Derecho.
Abogada no ejerciente.
Teniente de Alcalde Área de Seguridad Ciudadana en L'Hospitalet. Concejal Distrito I.
Teniente de Alcalde de Hacienda y Recursos Generales en L'Hospitalet.
Secretaria de Política Municipal del PSC L'Hospitalet. Miembro del Consejo Nacional. Ha desarrollado actividad política desde 2007 a 2015.
Presidenta de la Comisión de ética del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Secretaria de Política Económica y Social de la Comisión Ejecutiva de la Federación del PSC de L'Hospitalet.
Miembro del Consejo Nacional
Vocal en la Sectorial de Justicia y miembro del Consejo de Mujeres del PSC
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Presupuestos desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Economía y Empresa desde el Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde el Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Thu May 18 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 2018 al Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). desde el Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 al Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000062) Presentado el 07/12/2016 , calificado el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000091) Presentado el 26/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000118) Presentado el 09/02/2017 , calificado el 14/02/2017
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000032)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de ToledoFecha: 28/09/2016, 10:18:15 - 10:19:27
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la concesión de la nacionalidad a los saharauis. (161/000380)
Comisión de JusticiaFecha: 04/10/2016, 11:57:21 - 12:01:03
-
Proposición no de Ley relativa a la despenalización del derecho de huelga. (161/000064)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 05/10/2016, 10:43:37 - 10:50:15