Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Nov 02 00:00:00 CET 1973
Diputado de la XI Legislatura
Casado. Tres hijos.Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad CLM.
Docente de Formación Profesional Empleo.
- Secretario Segundo Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Educación y Deporte desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte desde el Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001273) Presentado el 30/03/2016 , calificado el 05/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002236) Presentado el 20/04/2016 , calificado el 27/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000248) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a garantizar un Acuerdo Estatal para la inversión en Educación. (161/000274)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 13/04/2016, 17:32:47 - 17:35:42
-
Proposición no de Ley relativa a introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria. (161/000442)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 13/04/2016, 19:24:54 - 19:26:22
-
Proposición no de Ley relativa a situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país. (161/000087)
Comisión de Economía y CompetitividadFecha: 27/04/2016, 09:48:35 - 09:51:03