Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Sep 17 00:00:00 CET 1961
Diputada de la XII Legislatura
Funcionaria Administrativa del Ayuntamiento de Eibar.Coordinadora de Ezker Anitza-IU Euskadi.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue Feb 26 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde el Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (154/2). desde el Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 al Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social (corresponde a los números de expediente 120/000035/0000 de la X Legislatura y 120/000003/0000 de la XI Legislatura) (120/2). desde el Tue Apr 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). desde el Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 al Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social (corresponde a los números de expediente 120/000035/0000 de la X Legislatura y 120/000003/0000 de la XI Legislatura) (120/2). desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (125/9). desde el Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000576) Presentado el 15/03/2018 , calificado el 20/03/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000765) Presentado el 16/02/2018 , calificado el 20/02/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000771) Presentado el 21/02/2018 , calificado el 27/02/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre modificación de la normativa vigente para acabar con la situación de precariedad en la contratación en el sector de la sanidad pública. (161/000391)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 05/10/2016, 10:15:09 - 10:17:16
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Alberto Jofre Bernardo, Director Gerente del Comité Paralímpico Español, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el deporte paralímpico. (219/000033)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadFecha: 26/10/2016, 10:49:41 - 10:54:36
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a priorizar el desarrollo y ejecución de la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (161/000691)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 16/11/2016, 19:10:17 - 19:14:46