Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jan 14 00:00:00 CET 1965
Diputado de la X, XI, y XII Legislaturas
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Presidente Comisión de Cultura desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000825) Presentado el 16/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000826) Presentado el 16/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001409) Presentado el 06/04/2016 , calificado el 12/04/2016
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Cultura y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000029)
Comisión de CulturaFecha: 17/02/2016, 11:58:36 - 12:00:05
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. (162/000065)
PlenoFecha: 05/04/2016, 19:25:18 - 19:29:37
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos. (161/000164)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/04/2016, 17:31:28 - 17:36:48