Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961 en Barcelona
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presentado el 14/04/2016 , calificado el 14/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001857) Presentado el 14/04/2016 , calificado el 19/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000223) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 04/03/2016, 20:12:47 - 20:14:59
-
Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de las atribuciones de la Cámara producida por la decisión del Gobierno de no someterse a la función de control de la acción del Gobierno, que fue comunicada mediante oficio del Ministerio de la Presidencia de 10/03/2016. (230/000002)
PlenoFecha: 06/04/2016, 15:30:39 - 15:36:29