Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Sep 19 00:00:00 CEST 1983
Diputada de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciatura de Derecho por la Universidad de Sevilla.- Secretaria Primera Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Fomento desde el Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001828) Presentado el 13/04/2016 , calificado el 19/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002553) Presentado el 26/04/2016 , calificado el 10/05/2016
- Declaración de actividades.(004/000216) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado. (161/000169)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 11:23:13 - 11:24:20
-
Proposición no de Ley relativa a continuar con las bajadas de impuestos a autónomos y familias tan pronto se alcance un nivel de ingresos públicos del 38-39% del PIB. (161/000225)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 12:04:37 - 12:07:06
-
Proposición no de Ley sobre la investigación del robo de recién nacidos. (161/000277)
Comisión de JusticiaFecha: 05/04/2016, 12:45:57 - 12:49:30